Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 54, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-20 fjernes Navne: KONICA PHOTO EXPRESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Direktion: Reinhard Edvard Preuss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-04 tilføjes Navne: KONICA PHOTO EXPRESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-03 fjernes Navne: MAGASIN FOTO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelmed fotoartikler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-03 tilføjes Vedtægter: 1999-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-27 tilføjes Navne: MAGASIN FOTO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-26 fjernes Navne: VICH 5330 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-26 tilføjes Direktion: Reinhard Edvard Preuss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 54, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotoforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: VICH 5330 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)