Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-07-03 fjernes Binavne: GREENLAND CRUISES ApS, GREEN CRUISES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 fjernes Navne: ARCTIC CRUISES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Direktion: Kim Olsvig Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Stiftere: Vagn Hansen Andersen, Ole Johan Jørgen Bidstrup, Morten Kleist, Kim Olsvig Møller, Allan Idd Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 fjernes Revisor: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-26 fjernes Bestyrelse: Allan Idd Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Bestyrelse: Vagn Hansen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-24 tilføjes Bestyrelse: Vagn Hansen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-24 tilføjes Direktion: Kim Olsvig Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-24 tilføjes Stiftere: Vagn Hansen Andersen, Ole Johan Jørgen Bidstrup, Morten Kleist, Kim Olsvig Møller, Allan Idd Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Binavne: GREENLAND CRUISES ApS, GREEN CRUISES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er rederivirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Navne: ARCTIC CRUISES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Revisor: Tom Ornebjerghus Petterson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med en bestyrelsesformand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Vedtægter: 1998-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)