Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Johnsen | 06.08.1998 | 30.12.2004 | direktion |
Jan Nyby Schmidt | 06.08.1998 | 30.04.2001 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1998 | 06.08.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Skytte Jørgensen | 19.08.1999 | 30.12.2004 | bestyrelse |
Per Johnsen | 19.08.1999 | 30.12.2004 | formand |
Jan Nyby Schmidt | 19.08.1999 | 30.04.2001 | bestyrelse |