Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Maj Tarp | 26.09.2014 | 18.04.2018 | adm. dir |
Poul Ravn Tarp | 07.08.2010 | 26.09.2014 | direktion |
Peder Rosbjerg | 16.12.1997 | 07.08.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Heide Ottosen | 02.12.2003 | 26.09.2005 | bestyrelse |
Lene Maj Tarp | 16.12.1997 | 26.09.2005 | bestyrelse |
Peder Rosbjerg | 16.12.1997 | 26.09.2005 | bestyrelse |
Hans Peder Krarup Jespersen | 16.12.1997 | 02.12.2003 | bestyrelse |