Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Årsbeskæftigelse | Stiftere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEJSEHUSET ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 42, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 42, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-08 tilføjes Bestyrelse: Anita Bjørn Rosenbæk (formand) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Rosenbæk (formand) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-08 tilføjes Legale ejere: ROSENBAEK DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-08 fjernes Legale ejere: Henrik Rosenbæk (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-08 tilføjes Reelle ejere: Alexander Rosenbæk (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2018-05-08 fjernes Reelle ejere: Henrik Rosenbæk (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-09-06 tilføjes Bestyrelse: Alexander Rosenbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 fjernes Bestyrelse: Steen Finsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Rosenbæk, Michael Rosenbæk (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rosenbæk, Michael Rosenbæk (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2015-11-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rosenbæk (formand) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-10-31 fjernes Bestyrelse: Ragna Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-10-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Rosenbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-10-31 tilføjes Direktion: Michael Rosenbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-10-31 fjernes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-06-29 tilføjes Vedtægter: 2015-06-29 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2011-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration samt anden i forbindelse hermed ståendevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Vedtægter: 2011-03-16 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2011-03-16 fjernes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-06-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 42, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 42, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-06-03)
Den 2005-03-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-18 tilføjes Navne: PEN-INVEST SLAGELSE A/S (offentliggjort 2005-03-23)
Den 2005-03-17 fjernes Navne: PEJSEHUSET. SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-10 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 fjernes Revisor: ApS AF 13 MARTS 2001 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-28 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 1997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Revisor: ApS AF 13 MARTS 2001 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-17 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 28. NOVEMBER 1997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 fjernes Revisor: SKATTEREVISORERNE, SLAGELSE AFD. ApS (TAX MANAGEMENT ApS) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-18 tilføjes Navne: PEJSEHUSET. SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-17 fjernes Navne: PEJSEHUSET, SLAGELSE A/S UNDER STITELSE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rosenbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1997-06-30 tilføjes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1997-06-30 tilføjes Stiftere: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 42, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 735.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2016-11-02)
Den 1997-06-23 tilføjes Navne: PEJSEHUSET, SLAGELSE A/S UNDER STITELSE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1997-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Revisor: SKATTEREVISORERNE, SLAGELSE AFD. ApS (TAX MANAGEMENT ApS) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)