Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbukvej 28, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Direktion: Vibeke Jung (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Navne: JUNG SLOTSMESSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Revisor: Jørn Idziak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Stiftere: V&M HOLDING ApS, Ulrich Jung (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-13 tilføjes Navne: JUNG SLOTSMESSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-12 fjernes Navne: SHOW & ENTERTAINMENT MESSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og arrangere samt sælge messer samt forestå dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle tre direktører sammen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-12 tilføjes Vedtægter: 1998-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-12 fjernes Binavne: S&E MESSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbukvej 28, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Binavne: S&E MESSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Vibeke Jung (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: SHOW & ENTERTAINMENT MESSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: Jørn Idziak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: V&M HOLDING ApS, Ulrich Jung (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)