Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Thomas Andersen | 09.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mølskov Bech | 14.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Steen Alexander | 14.10.2002 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Haugaard | 20.05.1999 | 09.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
René Ravn | 01.11.1997 | 20.05.1999 | formand |