Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Wrede Scherfig | 17.03.2021 | formand |
Stig Madsen Lachenmeier | 14.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Nicolai Petri | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Favre-Bulle Malling Petersen | 11.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Ole Lundgren | 13.02.1986 | 17.03.2021 | formand |
Ove Andersen | 13.02.1986 | 14.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Møller | 13.02.1986 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Povl Sigurd Holm-Jørgensen | 13.02.1986 | 11.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sejer Petersen | 13.02.1986 | 14.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Steen Christen Oluf Daell Bjerrum | 13.02.1986 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Tage Rørdam | 13.02.1986 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Palle Oluf Daell Bjerrum | 13.02.1986 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Dorrit Daell Noldus-Nilsen | 13.02.1986 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jannik Peter Oluf Daell Bjerrum | 13.02.1986 | 28.06.1990 | formand |