Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revisor | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ka@techotel.dk (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2016-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet India-Park ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-16 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, holding, administration og dermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Vedtægter: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: KAH ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Ahrenkilde (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2004-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 7, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-12-26)
Den 2004-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 2. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Bibranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-02-17)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2000-02-17)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 2. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-26 tilføjes Direktion: Klaus Ahrenkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Navne: CALIDA FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 1997-11-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 1997-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: Ivan Jasper, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Stiftere: Klaus Ahrenkilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)