Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 24, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 fjernes Navne: ILDA HUSBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Stiftere: Frank Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Direktion: Frank Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 24, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 255, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2002-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt håndværk, handel og lettere industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Navne: ILDA HUSBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-16 fjernes Navne: DØGNET RUNDT DIRECT ApS (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2002-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Vedtægter: 2002-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Navne: DØGNET RUNDT DIRECT ApS (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2001-05-31 fjernes Navne: ILDA HUSBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 255, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 236, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 236, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Direktion: Frank Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Navne: ILDA HUSBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Stiftere: Frank Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)