Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Aakjærsgade 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-28 fjernes Navne: SYMPHONEA ApS (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Stiftere: Mogens Kokholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Direktion: Ulrich Pelz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aakjærsgade 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2009-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 4, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 tilføjes Bestyrelse: Ulrich Pelz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 fjernes Bestyrelse: Ulrich Pelz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Direktion: Ulrich Pelz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 fjernes Direktion: Mogens Kokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder også engrosvirksomhed samt import. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Vedtægter: 2007-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 4, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 4, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 4, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-09 tilføjes Direktion: Mogens Kokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Navne: SYMPHONEA ApS (offentliggjort 2013-12-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Stiftere: Mogens Kokholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)