Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Georg Bach Willumsen | 27.05.2002 | 05.05.2022 | direktør |
Aksel Willumsen | 19.12.1997 | 17.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Georg Bach Willumsen | 04.05.2001 | 29.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Willumsen | 19.12.1997 | 29.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anna Sigrun Bach Nielsen | 19.12.1997 | 04.05.2001 | bestyrelsesmedlem |