Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Henriksen | 27.03.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bay Hvid | 27.03.1998 | 03.02.2006 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1998 | 27.03.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Hvidt | 05.10.2023 | formand |
Henrik Bay Hvid | 17.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Martin Henriksen | 17.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Ove Mortensen | 05.10.2022 | 05.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lundgaard | 01.08.2019 | 05.10.2023 | formand |
Steen Hvidt | 17.11.2010 | 01.08.2019 | formand |
Tina Rasmussen | 15.06.2006 | 17.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Rasmussen | 15.06.2006 | 17.11.2010 | formand |
Martin Henriksen | 03.02.2006 | 15.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Robert Danny Kjær | 03.02.2006 | 15.06.2006 | formand |