Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 40, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-11 fjernes Direktion: Poul Børge Stor Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-11 fjernes Navne: BOLIG & IDEER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-11 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-16 tilføjes Navne: BOLIG & IDEER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-15 fjernes Navne: PBH 25.976 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-15 tilføjes Direktion: Poul Børge Stor Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Vedtægter: 1998-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 40, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Navne: PBH 25.976 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)