Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 2, 1877 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Glass (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Direktion: Thomas Glass (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Navne: EGC DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Stiftere: Thomas Glass, Jesper Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 2, 1877 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed til virksomheder vedrørende tilskuds- og finansieringsmuligheder, samt om EU-, Øst- og Centraleuropæiske forhold. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Vedtægter: 2000-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Glass (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 fjernes Direktion: Jesper Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-16 tilføjes Direktion: Thomas Glass (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Navne: EGC DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Stiftere: Thomas Glass, Jesper Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)