Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-11 tilføjes Legale ejere: Peder Ebbe Munk (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1998-01-11 tilføjes Reelle ejere: Peder Ebbe Munk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1997-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbækvej 12, 6510 Gram (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-12 tilføjes Direktion: Peder Ebbe Munk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Navne: PEM 97 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 1997-11-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Stiftere: Peder Ebbe Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 tilføjes Vedtægter: 1997-11-12 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 1997-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)