Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bo Sørensen | 04.06.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Schierbeck | 01.01.1998 | 04.06.1998 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karlheinz Kratz | 29.06.2012 | bestyrelse |
Carsten Bo Sørensen | 04.06.1998 | bestyrelse |
Claus Spangenberg | 04.06.1998 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Andersen | 23.10.2003 | 09.09.2014 | bestyrelse |
Petra Sørensen | 04.06.1998 | 23.10.2003 | bestyrelse |