Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 16, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-12 fjernes Navne: TRP 93 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 fjernes Direktion: Jesper Mertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Direktion: Susanne Mertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 16, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trongårdsparken 93, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2005-09-07 tilføjes Direktion: Jesper Mertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser, herunder ved at besidde aktier/anparter, i andre selskaber, at drive finansierings-/investeringsvirksomhed og handel af enhver art samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Vedtægter: 2005-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Bestyrelse: Carl-Erik Bache Kalmberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trongårdsparken 93, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2003-01-15 tilføjes Bestyrelse: Carl-Erik Bache Kalmberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Direktion: Susanne Mertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Direktion: Susanne Dethlefsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Navne: TRP 93 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 fjernes Navne: DETHLEFSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havevej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-15 tilføjes Navne: DETHLEFSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-14 fjernes Navne: SCSK 2206 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-14 tilføjes Direktion: Susanne Dethlefsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havevej 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: SCSK 2206 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)