Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormosevej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Pryssing Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Direktion: Keld Pryssing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Navne: VN TOYS HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Stiftere: Ole Pryssing Nielsen, Keld Pryssing Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i VN LEGETØJ A/S, reg. nr. A/S 210624, samt at investere i andre værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Vedtægter: 1998-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Pryssing Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Direktion: Ole Pryssing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 fjernes Direktion: Ole Pryssing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormosevej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Direktion: Keld Pryssing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Navne: VN TOYS HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Stiftere: Ole Pryssing Nielsen, Keld Pryssing Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)