Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordløkke 130, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Inger Jessen (direktion) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: A'PROPOS V/INGER JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Stiftere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2009-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordløkke 130, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2009-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 54, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 54, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 54, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 54, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Direktion: Inger Jessen (direktion) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Legale ejere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Navne: A'PROPOS V/INGER JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Reelle ejere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Stiftere: Inger Jessen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Vedtægter: 1997-12-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1997-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)