Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margrethe Kristine Brøcher | 01.11.1998 | 25.04.2006 | direktion |
Susanne Margit Elisabeth Herold | 01.11.1998 | 25.04.2006 | direktion |
Flemming Berent Brøcher | 15.05.1998 | 06.05.2013 | direktion |
Bjarne Nørgaard Nielsen | 14.05.1998 | 15.05.1998 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.11.1997 | 14.05.1998 | direktion |