Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 12, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-07-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Allan Kylén Nørager (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2015-01-01 fjernes Legale ejere: Allan Kylén Nørager (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2014-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 12, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2014-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2014-07-08)
Den 2014-07-08 tilføjes Direktion: Allan Kylén Nørager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2014-07-08)
Den 2014-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 12, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2014-06-26)
Den 2014-06-15 tilføjes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 fjernes Direktion: Allan Kylén Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 12, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2014-06-26)
Den 2014-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Tine Kylén Nørager (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2007-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 83, 4690 Haslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-03 tilføjes Direktion: Allan Kylén Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 fjernes Direktion: Jens Bo Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 83, 4690 Haslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 83, 4690 Haslev (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Navne: ARTEK ApS (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-06 fjernes Navne: ARTEK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Vedtægter: 2003-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-14 fjernes Bestyrelse: Steen Ryan Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 83, 4690 Haslev (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsparkvej 45, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2002-04-03)
Den 2003-01-10 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-21 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparkvej 45, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2002-04-03)
Den 2002-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 36, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 36, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-01-13)
Den 1999-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongsvænget 35, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Bestyrelse: Hanne Hvidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Bestyrelse: Ole Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-28 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-28 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-10 tilføjes Navne: ARTEK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-09 fjernes Navne: SCSK 3141 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-09 tilføjes Bestyrelse: Ole Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 tilføjes Direktion: Jens Bo Hvidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Legale ejere: MEDEQUIP ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsvænget 35, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: SCSK 3141 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)