Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2003-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 69, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Bestyrelse: Svein Stavelin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Direktion: Jens Otto Hangaard Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 17. SEPTEMBER 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Stiftere: Per Arild Stenström (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er dels at drive konsulentvirksomhed, herunder markedsføring, salg og gennemførelse af konsulent- og udviklingsopgaver, bl.a. inden for internet og e-handel, dels at udvikle systemer inden for forretningsudvikling, interaktivt design og IT-systemudvikling. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 17. SEPTEMBER 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-16 fjernes Navne: DIGITAL BUSINESS CREATORS A/S (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2001-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør alene, af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Vedtægter: 2001-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 fjernes Binavne: INFOWHY A/S, INFORMATION HIGHWAY A/S, DBC-DIGITAL BUSINESS CREATORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 fjernes Bestyrelse: Stig Bigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Sigurd Hauge (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: Martin Sigurd Hauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 fjernes Direktion: Martin Sigurd Hauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 tilføjes Bestyrelse: Svein Stavelin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Bestyrelse: Anders Barnå (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-31 tilføjes Bestyrelse: Dag Forsén (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 fjernes Bestyrelse: Johan Wieslander (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-08 fjernes Binavne: INFOHWY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-17 tilføjes Bestyrelse: Johan Wieslander (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-17 fjernes Bestyrelse: Pär Håkon Paulsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@infohwy.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-26 tilføjes Bestyrelse: Stig Bigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-26 fjernes Bestyrelse: Martin Sigurd Hauge (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-26 fjernes Direktion: Morten Kenneth Elk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-08 tilføjes Navne: DIGITAL BUSINESS CREATORS A/S (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-06-07 fjernes Navne: INFORMATION HIGHWAY A/S (offentliggjort 2000-01-26)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@infohwy.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 69, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanne Nielsens Vej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Direktion: Morten Kenneth Elk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Direktion: Erik Maltby (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Bestyrelse: Leif Peter Henry Martinson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Binavne: INFOHWY A/S, INFOWHY A/S, INFORMATION HIGHWAY A/S, DBC-DIGITAL BUSINESS CREATORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-21 tilføjes Bestyrelse: Leif Peter Henry Martinson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 tilføjes Navne: INFORMATION HIGHWAY A/S (offentliggjort 2000-01-26)
Den 1999-10-20 fjernes Navne: INFORMATION HIGHWAY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-21 fjernes Binavne: INFOHWY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-05 tilføjes Navne: INFORMATION HIGHWAY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-04 fjernes Navne: INFOHIGH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-04 tilføjes Direktion: Erik Maltby (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-04 fjernes Direktion: Leif Peter Henry Martinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Direktion: Lars Anders Söderholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanne Nielsens Vej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-13 tilføjes Binavne: INFOHWY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Direktion: Lars Anders Söderholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2001-02-21)
Den 1997-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Navne: INFOHIGH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Stiftere: Per Arild Stenström (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)