Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Bestyrelse: Uffe Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-27 fjernes Bestyrelse: Mads Krarup Kjær (formand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-26 fjernes Bestyrelse: Uffe Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-27 tilføjes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-27 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: L.L. HOLDING ApS, JEPPESEN HOLDING SVENDBORG ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: LØVEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: L.L. HOLDING ApS, JEPPESEN HOLDING SVENDBORG ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-23 tilføjes Legale ejere: L.L. HOLDING ApS, JEPPESEN HOLDING SVENDBORG ApS, TORBEN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-23 fjernes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-22 fjernes Legale ejere: TORBEN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Lyster Nielsen, Uffe Jeppesen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-22 fjernes Reelle ejere: Lars Lyster Nielsen, Uffe Jeppesen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: LØVEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: FRPS Holding ApS (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Lyster Nielsen, Uffe Jeppesen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: LØVEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@ha-group.dk (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-22 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2010-11-22 fjernes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-04-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-14 tilføjes Legale ejere: LØVEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2005-02-16 tilføjes Legale ejere: FRPS Holding ApS, TORBEN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: tt@trykteam.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-06-01 tilføjes Legale ejere: THE WAY FORWARD ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2003-06-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Krarup Kjær (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: tt@trykteam.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-04-11)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og drift af faste ejendomme i Danmark og udland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Vedtægter: 1998-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-28)
Den 1998-01-09 tilføjes Bestyrelse: Uffe Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 1998-01-09 tilføjes Direktion: Torben Steen Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET SVENDBORG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-01-09 tilføjes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Stiftere: TRYK TEAM SVENDBORG A/S, Mads Krarup Kjær, DOMICON SVENDBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)