Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Paul Tue Dyekjær-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Binavne: WASSERMANN II ApS, VIS BIZ ApS, TT FILM ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Direktion: Paul Tue Dyekjær-Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-16 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Legale ejere: Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Navne: DYE & DYE ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Reelle ejere: Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Stiftere: Teis Kristian Dyekjær-Hansen, Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og forlagsvirksomhed samt produktion af film. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Navne: DYE & DYE ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2011-06-23 fjernes Navne: WASSERMANN II ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2010-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2009-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2009-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Paul Tue Dyekjær-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1998-07-01 fjernes Bestyrelse: Teis Kristian Dyekjær-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-16 tilføjes Bestyrelse: Teis Kristian Dyekjær-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Binavne: WASSERMANN II ApS, VIS BIZ ApS, TT FILM ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Direktion: Paul Tue Dyekjær-Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-16 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Navne: WASSERMANN II ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Stiftere: Teis Kristian Dyekjær-Hansen, Karen Marie Dyekjær (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 1997-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)