Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-02-07 fjernes Direktion: Lillian Karen Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-02-07 fjernes Navne: MOSEVEJ 66 ApS (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Stiftere: Erik Lundsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-05-18 tilføjes Direktion: Lillian Karen Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Direktion: Poul Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer samt kapitalanbringelse i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Navne: MOSEVEJ 66 ApS (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2011-03-22 fjernes Navne: MOSEVEJ 66 KOLDING HOLDING A/S (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2011-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Vedtægter: 2011-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2011-03-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-23 fjernes Bestyrelse: Jan West Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvkærvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-25 tilføjes Navne: MOSEVEJ 66 KOLDING HOLDING A/S (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-09-24 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 24.2.2003 HOLDING A/S (offentliggjort 2003-04-25)
Den 2006-08-07 tilføjes Direktion: Poul Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Direktion: Lillian Karen Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS, UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: sygos@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-03-03 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 24.2.2003 HOLDING A/S (offentliggjort 2003-04-25)
Den 2003-03-02 fjernes Navne: A/S SYGOS HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-26 tilføjes Bestyrelse: Poul Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 fjernes Bestyrelse: Erik Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Direktion: Lillian Karen Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 fjernes Direktion: Erik Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sygos@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvkærvej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Direktion: Erik Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Navne: A/S SYGOS HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Stiftere: Erik Lundsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)