Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2014-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HM MATERIEL INVEST ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2014-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HURUP MURERFIRMA ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HURUP MURERFIRMA ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HM MATERIEL INVEST ApS. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 tilføjes Navne: BANG 1998 HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-22)
Den 2012-11-18 fjernes Navne: HURUP MURERFIRMA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 tilføjes Vedtægter: 2012-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 9, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2011-06-03)
Den 2011-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-16 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2006-02-16 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ST HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Direktion: Ricky Bang Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Legale ejere: Ricky Bang Larsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-01-07 tilføjes Navne: HURUP MURERFIRMA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Reelle ejere: Ricky Bang Larsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-01-07 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ST HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Stiftere: Ricky Bang Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)