Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Rasmussen Hansen | 04.12.1997 | 20.06.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Christensen | 26.03.2003 | 20.06.2005 | bestyrelse |
Glenn Kjær | 23.10.2001 | 20.06.2005 | bestyrelse |
Frank Thiim Johnsen | 23.10.2001 | 20.06.2005 | formand |
Kresten Rasmussen Hansen | 04.12.1997 | 20.06.2005 | bestyrelse |
Søren Kylling Hansen | 04.12.1997 | 20.06.2005 | bestyrelse |
Viggo Nørgaard | 04.12.1997 | 26.03.2003 | bestyrelse |