Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Udkærsvej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 fjernes Navne: DAN-CHICK SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Stiftere: DANÆG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Bestyrelse: Claus Bent Løvengreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Direktion: Per Kruse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-07 tilføjes Bestyrelse: Mathias Peter Willadsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-07 fjernes Bestyrelse: Erik Skovbjerg Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-07 tilføjes Direktion: Per Kruse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-07 fjernes Direktion: Jørgen Albrechtsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og veterinærservice til alle interesserede, såsom slagtefjerkræ- og ægproducenter, rugerier, pakkerier og fjerkræslagterier samt foderstofvirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Vedtægter: 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udkærsvej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 9, 6622 Bække (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-18 fjernes Direktion: Lars Hübertz Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Jørgen Albrechtsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2000-03-13)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-20 tilføjes Bestyrelse: Bent Karlo Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Bestyrelse: Finn Toftegaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-21 tilføjes Bestyrelse: Glen Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-06 tilføjes Navne: DAN-CHICK SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-05 fjernes Navne: DAN-POULTRY SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 9, 6622 Bække (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Bestyrelse: Finn Toftegaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Direktion: Lars Hübertz Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Navne: DAN-POULTRY SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Stiftere: DANÆG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)