Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 tilføjes Direktion: Kora Manuela Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-05-24 fjernes Direktion: Svend Anker Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-04-27 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-08-07 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2004-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 39, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-06 tilføjes Direktion: Svend Anker Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2004-09-06 fjernes Direktion: Peter Bek (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-06 tilføjes Legale ejere: S.A. FYNSK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2004-09-06 tilføjes Reelle ejere: Svend Anker Fynsk (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-09-06 tilføjes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 fjernes Revisor: EN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Direktion: Peter Bek (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-15 fjernes Direktion: Svend Aage Bek (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 39, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-05 tilføjes Direktion: Svend Aage Bek (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, håndværk, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Navne: BEKO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 1997-12-05 tilføjes Revisor: EN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Stiftere: Svend Aage Bek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Vedtægter: 1997-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)