Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrihøjen 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Direktion: Bo Røes Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-29 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Legale ejere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Navne: BO ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Reelle ejere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Stiftere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparterne i "Bo Andersen, Handels- og Ingeniørfirma ApS", reg.nr. ApS 63330 samt uøvrigt investering og formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2013-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2013-11-16 tilføjes Vedtægter: 2013-11-16 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2013-11-16 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrihøjen 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrihøjen 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-13 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-04 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrihøjen 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-29 tilføjes Direktion: Bo Røes Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-29 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Legale ejere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Navne: BO ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Reelle ejere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-29 tilføjes Stiftere: Bo Røes Andersen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1997-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)