Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grangårdscentret 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 fjernes Direktion: Karl Kristian Rahbek Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 fjernes Navne: KØB & SALG NORDJYLLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Stiftere: A.M. CONNECTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 tilføjes Navne: KØB & SALG NORDJYLLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-12 fjernes Navne: NOBLE HOUSE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-12 tilføjes Direktion: Karl Kristian Rahbek Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 fjernes Direktion: Suzanne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 fjernes Revisor: JYDSK REVISION - ÅRHUS V/BO FLEMMING PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Vedtægter: 1998-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 tilføjes Direktion: Suzanne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-02 fjernes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Navne: NOBLE HOUSE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-14 fjernes Navne: VEKSELERERFIRMAET VICTORIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-14 tilføjes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Direktion: Henning Nyegaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 tilføjes Revisor: JYDSK REVISION - ÅRHUS V/BO FLEMMING PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 fjernes Revisor: K/M-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grangårdscentret 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-28 tilføjes Direktion: Henning Nyegaard Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Navne: VEKSELERERFIRMAET VICTORIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Revisor: K/M-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Stiftere: A.M. CONNECTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)