Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØGE TANKTRANSPORT ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-26 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2010-01-26 fjernes Revisor: Revision Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2006-11-06 tilføjes Revisor: Revision Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-06 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højelsevej 37, 4600 Køge (offentliggjort 2005-09-23)
Den 2005-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-23)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder i anparter og aktier samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Vedtægter: 1998-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-27 tilføjes Direktion: Lennert Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-27 tilføjes Legale ejere: Lennert Jensen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 1997-11-27 tilføjes Navne: L. J. HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-27 tilføjes Reelle ejere: Lennert Jensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1997-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-27 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Stiftere: Lennert Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)