Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2021-09-01 tilføjes Interessenter: Grethe Ladegaard (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Grethe Ladegaard (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Aage Jensen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Interessenter: Aage Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@johanladegaard.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsset 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Interessenter: Johan Dein Ladegaard, Aage Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: I/S ØRNEKOL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Reelle ejere: Aage Jensen, Johan Dein Ladegaard (offentliggjort 2021-09-01)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)