Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Erik Olesen | 20.03.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.11.1997 | 20.03.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Skjalm-Rasmussen | 20.12.2007 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannsen | 20.12.2007 | 23.04.2008 | formand |
Mads Olesen | 10.04.2002 | 09.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Christensen | 20.03.1998 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Blak-Nielsen | 20.03.1998 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Olesen | 20.03.1998 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Olesen | 20.03.1998 | 09.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan Wilken Horneman | 20.03.1998 | 13.02.2002 | formand |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1997 | 20.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.11.1997 | 20.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 01.11.1997 | 20.03.1998 | formand |