Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Nebeling Rasmussen | 21.01.2015 | 23.10.2019 | direktion |
Kaj Rye | 14.01.1998 | 23.10.2019 | direktion |
Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen | 14.01.1998 | 21.01.2015 | direktion |
Ib Elsøe | 14.01.1998 | 11.05.2012 | direktion |
Peter Frank Hansen | 17.11.1997 | 14.01.1998 | direktion |