Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Bestyrelse: Lars Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Direktion: Sven-Erik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Navne: SVEND MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Stiftere: Svend Gludsted, Svend Axel Mortensen, Sven-Erik Mortensen, Lars Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Bestyrelse: Sven-Erik Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Bestyrelse: Svend Axel Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering m.v., særligt i byggebranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 tilføjes Vedtægter: 1997-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-25 tilføjes Bestyrelse: Svend Axel Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Direktion: Sven-Erik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-25 tilføjes Navne: SVEND MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Stiftere: Svend Gludsted, Svend Axel Mortensen, Sven-Erik Mortensen, Lars Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)