Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 62, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Direktion: Preben Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Navne: LATI TRADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-05 tilføjes Direktion: Preben Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 fjernes Direktion: Santino Arcuri (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 62, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogtrykkervej 20, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2001-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogtrykkervej 20, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2001-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogtrykkervej 20, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2000-09-27)
Den 2001-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, handel, produktion, import/export, transport og service samt investering, herunder i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-07 tilføjes Navne: LATI TRADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-06 fjernes Navne: ITAL TRADE ApS (offentliggjort 2000-09-27)
Den 2001-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-07 tilføjes Vedtægter: 2001-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-25 tilføjes Direktion: Santino Arcuri (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-25 fjernes Direktion: Jeanett Arcuri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogtrykkervej 20, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2000-09-27)
Den 2000-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 10 s., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-09-19 tilføjes Direktion: Jeanett Arcuri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-19 fjernes Direktion: Bruno Ege Køldal-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-19 tilføjes Navne: ITAL TRADE ApS (offentliggjort 2000-09-27)
Den 2000-09-18 fjernes Navne: TROPSNART ApS (offentliggjort 2000-09-01)
Den 2000-08-28 tilføjes Navne: TROPSNART ApS (offentliggjort 2000-09-01)
Den 2000-08-27 fjernes Navne: JLSB TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-16 tilføjes Direktion: Bruno Ege Køldal-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 fjernes Direktion: Jimmi Feldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 10 s., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-22)
Den 1999-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12 s., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-03 tilføjes Navne: JLSB TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-02 fjernes Navne: SCSK 2146 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-27 tilføjes Direktion: Jimmi Feldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-21 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-27 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-27 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12 s., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: SCSK 2146 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)