Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Edlevej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-03 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: DE VÆKST XIII ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. DECEMBER 2009 ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Morten Strømsted, Clara Malling Strømsted, Luna Malling Strømsted, Noah Malling Strømsted, Morten Strømsted (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Stiftere: LISELUND SLOT HOLDING A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-10 fjernes Direktion: Morten Strømsted (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Luna Malling Strømsted, Noah Malling Strømsted, Morten Strømsted (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Luna Malling Strømsted, Noah Malling Strømsted, Morten Strømsted (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-05 tilføjes Reelle ejere: Clara Malling Strømsted (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-07-04 fjernes Reelle ejere: Clara Malling Strømsted (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Reelle ejere: Morten Strømsted, Clara Malling Strømsted, Luna Malling Strømsted, Noah Malling Strømsted, Morten Strømsted (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: DE VÆKST XIII ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2012-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2012-07-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edlevej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2012-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 16, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2010-12-15 tilføjes Bestyrelse: Morten Strømsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 fjernes Bestyrelse: Hans Steffen Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Direktion: Morten Strømsted (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2010-12-15 fjernes Direktion: Anders Schnack (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og investering, herunder finansielle dispositioner. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2010-12-15 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. DECEMBER 2009 ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2010-12-14 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. DECEMBER 2009 A/S (offentliggjort 2009-12-30)
Den 2010-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2010-12-15 tilføjes Vedtægter: 2010-12-15 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2010-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2010-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2010-06-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. DECEMBER 2009 A/S (offentliggjort 2009-12-30)
Den 2009-12-29 fjernes Navne: JUPITER GROUP A/S (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2009-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bechmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-14 tilføjes Direktion: Anders Schnack (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-14 fjernes Direktion: Hans Christian Gabelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 16, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 16, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-09-13)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-18 fjernes Bestyrelse: Frank Gerhard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-28 tilføjes Bestyrelse: Frank Gerhard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-28 fjernes Bestyrelse: Birte Ulf Gabelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-29 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Aaby Sachse (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-24 tilføjes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Revisor: Børge Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 tilføjes Navne: JUPITER GROUP A/S (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2002-01-29 fjernes Navne: MØN ERHVERVSPARK A/S I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 16, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2000-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 29, 4793 Bogø By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-25 tilføjes Bestyrelse: Birte Ulf Gabelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-25 tilføjes Direktion: Hans Christian Gabelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Revisor: Børge Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Stiftere: LISELUND SLOT HOLDING A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 1997-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 29, 4793 Bogø By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 1997-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-03 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 1997-09-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-09-13)
Den 1997-09-03 tilføjes Navne: MØN ERHVERVSPARK A/S I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 1997-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 1997-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)