Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Thrane | 17.12.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Edith Burhøj Thrane | 24.03.1936 | 17.12.1997 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Thrane | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Emilie Thrane | 22.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thrane | 24.03.1936 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Thrane | 31.03.2011 | 22.11.2016 | formand |
Marie-Louise Thrane | 17.12.1997 | 07.10.2020 | bestyrelse |
Esben Bigaard | 17.12.1997 | 31.03.2011 | formand |
Mads Thrane | 24.03.1936 | 17.12.1997 | bestyrelse |
Birgit Edith Burhøj Thrane | 24.03.1936 | 17.12.1997 | bestyrelse |
Edith Sofie Olesen | 24.03.1936 | 13.11.1991 | bestyrelse |