Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-02 fjernes Direktion: Jens Christian Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-02 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 02.03.1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomagervej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-12-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomagervej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 1999-11-18)
Den 1999-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-03 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 02.03.1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-02 fjernes Navne: PBH 25.921 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-02 tilføjes Direktion: Jens Christian Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Vedtægter: 1998-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.921 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)