Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Asbæk(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Niels Aage Kjær(virk.: 40) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 2,50 % |
Jacob Kjær(virk.: 20) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,54 % | 1,54 % | 1,54 % | 3,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Birgit Andersen(virk.: 16) | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Marie Patricia Tonn Asbæk(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Line Jacobsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,17 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jakob Asbæk | 10.04.2000 | Stockholmsgade 33, 2100 København Ø |
Jacob Kjær | 27.08.2007 | Flensted Byvej 10, 8670 Låsby |
Niels Aage Kjær |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marie Patricia Tonn Asbæk | 01.01.2007 | Stockholmsgade 33, 2100 København Ø |
Line Jacobsen | 01.08.2014 | Nordre Fasanvej 166, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AVK BRAZIL HOLDING ApS | 10210003 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JPM ApS | 20438185 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PITOMAR ApS | 31165725 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.08.2000 | 0,00 (km) | Bredgade 20, 1260 København K | Bredgade 20, 1260 København K |
26.02.2001 | 0,19 (km) | Bredgade 20, 1260 København K | Dronningens Tværgade 8, 1302 København K |
21.01.2008 | 0,19 (km) | Dronningens Tværgade 8, 1302 København K | Bredgade 20, 1260 København K |
06.05.2009 | 0,03 (km) | Bredgade 20, 1260 København K | Bredgade 23, 1260 København K |
12.09.2013 | 6,09 (km) | Bredgade 23, 1260 København K | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
30.04.2015 | 297,04 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Søndergade 36, 8464 Galten |
JPM ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 24.09.1997 (9853 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JP Malerfirma ApS | 37337544 |
JP Malerservice A/S | 48120210 |
J P MANAGEMENT CONSULTING ApS | 26187869 |
JP MANAGEMENT HOLDING ApS | 25709888 |
JPM ApS | 20438185 |
Jpmark | 41608714 |
JP Mark I/S | 39103362 |
JP maskinstation v/Jonas Pedersen | 41528060 |
JP Maskinteknik v/Jan Pedersen | 16806196 |
J P MASKINUDLEJNING V/JAN PLITH | 17566237 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Asbæk(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Niels Aage Kjær(virk.: 40) Reelle ejere | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Jacob Kjær(virk.: 20) Dir. | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pct. | 78 % | 0 % | 0 % | 3 % | 12 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Marie Patricia Tonn Asbæk(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Line Jacobsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 51 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 8 % | 33 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Asbæk(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 1 | 1 | 3 |
Niels Aage Kjær(virk.: 40) Reelle ejere | 23 | 13 | 0 | 33 |
Jacob Kjær(virk.: 20) Dir. | 13 | 8 | 4 | 1 |
Sum | 39 | 22 | 5 | 37 |
Pct. | 38 % | 21 % | 5 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Birgit Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 16 | 0 | 0 |
Marie Patricia Tonn Asbæk(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 3 |
Line Jacobsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 3 |
Sum | 13 | 23 | 0 | 6 |
Pct. | 31 % | 55 % | 0 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |