Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ubberudgårdvej 6, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Hovedbranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 fjernes Navne: 23.09.1997 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Revisor: Jens Conrad Halling Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Stiftere: Peder Larsen Østbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og afsætning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Navne: 23.09.1997 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 fjernes Navne: BG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Vedtægter: 2001-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Direktion: Peder Larsen Østbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ubberudgårdvej 6, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Direktion: Peder Larsen Østbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Hovedbranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Navne: BG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Revisor: Jens Conrad Halling Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Stiftere: Peder Larsen Østbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)