Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 9, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-28 fjernes Binavne: INTERAKTIV DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-28 fjernes Navne: Bonnier Multimedia A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Stiftere: JOHN WILEY & SONS A/S, GYLDENDAL A/S, BONNIER MULTIMEDIA AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og distribuere multimedieprodukter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Vedtægter: 2000-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Hjorth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 fjernes Direktion: Thomas Jacob Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Fleischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 fjernes Bestyrelse: Karl Peter Krister Levin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-23 tilføjes Navne: Bonnier Multimedia A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-22 fjernes Navne: INTERAKTIV DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-22 tilføjes Bestyrelse: Jarl Søderman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 fjernes Bestyrelse: Kurt Christian Fromberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Revisor: Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktiselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Direktion: Thomas Jacob Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Direktion: Joachim Stoltze Malling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 9, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-21 tilføjes Bestyrelse: Kurt Christian Fromberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Binavne: INTERAKTIV DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Direktion: Joachim Stoltze Malling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-21 tilføjes Navne: INTERAKTIV DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Revisor: Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktiselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Stiftere: JOHN WILEY & SONS A/S, GYLDENDAL A/S, BONNIER MULTIMEDIA AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)