Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Laursen | 14.05.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 01.11.1997 | 14.05.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1997 | 03.04.1998 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Steen Hansen | 14.05.1998 | bestyrelse |
Steen Laursen | 14.05.1998 | bestyrelse |
Agnethe Dalby | 14.05.1998 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Marie Rode | 15.01.2000 | 16.10.2001 | bestyrelse |
Klaus Heimann | 14.05.1998 | 15.01.1999 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.11.1997 | 14.05.1998 | bestyrelse |
Annemette Heller | 01.11.1997 | 14.05.1998 | bestyrelse |
Kim Madsen | 01.11.1997 | 14.05.1998 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1997 | 03.04.1998 | bestyrelse |