Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-09-20 fjernes Navne: S.T. AF 29.06.99 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Stiftere: Tano Heikki Suikkanen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: S.T. AF 29.06.99 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Navne: ETA-MAX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udviklings-, fremstillings- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Vedtægter: 1999-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Direktion: Tano Heikki Suikkanen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Direktion: Tano Heikki Suikkanen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Navne: ETA-MAX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Stiftere: Tano Heikki Suikkanen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)