Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 1997-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ASCOT HOTEL ApS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: H.H. EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Sankthotels ApS. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet af 6. januar 2022. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hildebrandt Hammer Hotels ApS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2024-02-29 tilføjes Reelle ejere: Julie de Fine Hildebrandt Hammer, Frederik Henrik Treschow Hammer, Lene Hammer (offentliggjort 2024-06-09)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-18 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Soldbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 fjernes Reelle ejere: Lene Hammer (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-01-17 tilføjes Legale ejere: H.H. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Legale ejere: DORTE FUNDER HOLDING ApS, LENE HOLDING ApS, CLAUS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Reelle ejere: Claus Henrik Hildebrandt (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 fjernes Bestyrelse: Ib Yde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Soldbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-12-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Henrik Hildebrandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-11 fjernes Bestyrelse: Aase Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Frederik Henrik Treschow Hammer (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Legale ejere: DORTE FUNDER HOLDING ApS, LENE HOLDING ApS, CLAUS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2015-02-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Henrik Hildebrandt, Lene Hammer, Anne Dorte Hildebrandt (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Henrik Hildebrandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-28 tilføjes Direktion: Jørgen Henrik Hildebrandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-28 fjernes Direktion: Jørgen Henrik Hildebrandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejedomme, aktier, anparter og obligationer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-05 tilføjes Bestyrelse: Ib Yde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 61, 1554 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Bestyrelse: Aase Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: Jørgen Henrik Hildebrandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)