Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Lindstrøm Petersen | 09.02.2000 | 06.09.2004 | direktion |
Ole Kjær | 09.02.2000 | 06.09.2004 | direktion |
Niels Christian Andersen | 09.02.2000 | 09.02.2000 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.10.1997 | 08.01.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Lindstrøm Petersen | 09.02.2000 | 06.09.2004 | bestyrelse |
Ole Kjær | 09.02.2000 | 06.09.2004 | bestyrelse |
Niels Christian Andersen | 09.02.2000 | 06.09.2004 | formand |