Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael la Cour | 01.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Lundgren Storkfelt | 02.12.2004 | 01.05.2022 | adm. dir |
Sven Roger Gehrman | 01.01.2004 | 02.12.2004 | adm. dir |
Jakob Helles | 01.01.2004 | 02.12.2004 | direktør |
Jan Højer Hinnerskov | 02.04.2002 | 01.01.2004 | adm. dir |
Claus-Jørgen Lindkær | 01.06.1999 | 02.04.2002 | direktør |
Claus Martin Ljungdahl | 01.04.1999 | 31.05.1999 | direktør |
Egil Sætveit | 02.10.1997 | 31.03.1999 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Möllerström | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sampo Juha Henrikki Päällysaho | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Örjan Grandin | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeff Salter | 21.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Olafsen Aamotsmo | 21.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torgeir Løftingsmo | 08.02.2022 | suppleant |
Per Thau | 22.06.2021 | formand |
Johan Nichlas Olofsson | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Amundsen | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Olof Magnusson | 04.03.2021 | suppleant |
Arttu-Perttu Laine | 10.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Møller-Larsen | 16.07.2019 | suppleant |
Kim Mikael Strömsholm | 01.07.2018 | suppleant |
Peer Spuur Søgaard Wejse | 01.07.2018 | suppleant |
Svein Morten Skaldehaug | 28.03.2012 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sampo Juha Henrikki Päällysaho | 18.04.2024 | 30.04.2024 | suppleant |
Johan Möllerström | 12.03.2024 | 25.08.2024 | suppleant |
Sampo Juha Henrikki Päällysaho | 12.03.2024 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Norby | 08.02.2022 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sampo Juha Henrikki Päällysaho | 08.02.2022 | 11.03.2024 | suppleant |
Carl Fredrik Uhrbom | 22.06.2021 | 08.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eva Sara Helena Gillerlöv | 04.03.2021 | 08.02.2024 | suppleant |
Börje Åke Jerry Svennerlind | 04.03.2021 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Adolfsen | 10.09.2020 | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Amelie Viveka Charlotte de Geer | 16.07.2019 | 10.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Visholm Uglebjerg | 01.07.2018 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Arttu-Perttu Laine | 01.07.2018 | 09.09.2020 | formand |
Aud Lundstad | 22.02.2017 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jari Juhani Simolin | 08.03.2016 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Mikael Strömsholm | 08.03.2016 | 30.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Christensen | 01.09.2015 | 16.07.2019 | suppleant |
Christian Peter Løth | 01.09.2015 | 01.07.2018 | suppleant |
Jens Visholm Uglebjerg | 01.09.2015 | 30.06.2018 | formand |
Hege Tandsether Berg-Knutsen | 16.04.2015 | 08.02.2022 | suppleant |
Geir Jostein Dyngeseth | 16.04.2015 | 22.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Arttu-Perttu Laine | 28.02.2014 | 08.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Madsen | 28.02.2014 | 01.09.2015 | formand |
Peter Høgsted | 02.11.2013 | 16.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ilkka Vesa Tapio Alarotu | 06.02.2013 | 08.02.2022 | suppleant |
Jukka Antero Ojapelto | 16.01.2013 | 08.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Svein Terje Fanebust | 16.01.2013 | 16.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Vesa Matti Juhani Kyllönen | 16.01.2013 | 28.02.2014 | formand |
Jens Visholm Uglebjerg | 28.03.2012 | 31.08.2015 | suppleant |
Jari Juhani Simolin | 01.08.2011 | 07.03.2016 | suppleant |
Jukka Viljami Viri | 01.08.2011 | 16.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Flemming Thomsen | 30.05.2011 | 01.09.2015 | suppleant |
Geir Jostein Dyngeseth | 30.05.2011 | 15.04.2015 | suppleant |
Allan Ingolf Rahtkens Norup | 30.05.2011 | 28.03.2012 | suppleant |
Ulf Thomas Areskoug | 29.06.2010 | 31.12.2011 | suppleant |
Tuija Riitta Titti Bergholtz | 30.06.2009 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Johan Mikael Sjögren | 04.06.2009 | 06.02.2013 | suppleant |
Lars Rasmussen | 01.02.2009 | 30.05.2011 | suppleant |
Jorma Johannes Vehviläinen | 18.06.2008 | 01.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hannu Pellinen | 18.06.2008 | 01.08.2011 | suppleant |
Risto Lauri Olavi Pyykönen | 18.06.2008 | 30.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Karl Folke Axel Wistrand | 18.06.2008 | 30.06.2009 | næstformand |
Per Bank | 18.06.2008 | 31.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Harry Rosengren | 13.05.2008 | 31.12.2011 | suppleant |
Jesper Faurholdt-Christensen | 13.05.2008 | 30.05.2011 | suppleant |
Tore Tjomsland | 13.05.2008 | 30.05.2011 | suppleant |
Geir Inge Stokke | 13.05.2008 | 30.05.2011 | suppleant |
Hans Lennart Högman | 13.05.2008 | 29.06.2010 | suppleant |
Jan Madsen | 13.05.2008 | 01.02.2009 | suppleant |
Tor Helge Gundersen | 04.01.2008 | 08.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Lien | 04.01.2008 | 02.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jörgen Mikael Månsson | 04.01.2008 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Berndt Thomas Evertsson | 02.02.2007 | 04.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jouku Armas Nieminen | 18.06.2006 | 04.06.2009 | suppleant |
Svein Skorstad | 26.04.2005 | 02.02.2007 | formand |
Claes Eriksson | 02.12.2004 | 02.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Bank | 27.09.2004 | 02.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Erik Skånsberg | 01.01.2004 | 02.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nils Svante Nilsson | 01.01.2004 | 26.04.2005 | formand |
Hans Christian Korsgård Madsen | 01.01.2004 | 27.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hartmann | 16.08.2002 | 01.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
John Tyrrestrup | 16.08.2002 | 01.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Bonde Pedersen | 15.04.2002 | 31.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anne Buch Jørgensen | 01.02.2002 | 16.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Sven Börje Fors | 01.02.2002 | 16.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Karl-Viktor Evers | 01.02.2002 | 16.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bernt Arnfinn Aas | 01.02.2002 | 16.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Frode Antun | 01.02.2002 | 16.08.2002 | suppleant |
Hans Christian Korsgård Madsen | 07.02.2001 | 01.01.2004 | formand |
Ronald Karlsen | 07.02.2001 | 16.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Halvar Andreas Falkenmark | 07.02.2001 | 07.01.2002 | næstformand |
Hans Erik Öystila | 07.02.2001 | 01.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Jørgensen | 07.02.2001 | 23.08.2001 | suppleant |
Finn Hartmann | 11.10.1999 | 01.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Clausen | 11.10.1999 | 07.02.2001 | næstformand |
Steen Gede | 26.01.1999 | 11.10.1999 | næstformand |
Birte Marie Bæktoft | 02.03.1998 | 31.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Poul Michael Hjort | 02.03.1998 | 31.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Per Ove Jørgensen | 02.03.1998 | 31.05.2003 | suppleant |
Mie Jensen | 02.03.1998 | 31.05.2003 | suppleant |
Tom Kristiansen | 02.03.1998 | 15.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Bonde Pedersen | 02.03.1998 | 15.04.2002 | suppleant |
Arne Magne Vathne | 02.10.1997 | 01.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erik Adolf Hjorth | 02.10.1997 | 07.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Leif Gösta Roland Svensson | 02.10.1997 | 07.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Rønning | 02.10.1997 | 07.02.2001 | formand |
Björn Carl-Olof Sjöberg | 02.10.1997 | 07.02.2001 | suppleant |
Finn Hartmann | 02.10.1997 | 26.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Per Skov | 02.10.1997 | 31.01.1998 | næstformand |
Jørgen Clausen | 02.10.1997 | 31.01.1998 | suppleant |