Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeparken 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 fjernes Direktion: Anja Mitzie Bro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 fjernes Navne: TELERINGEN SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-11 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeparken 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-18 tilføjes Navne: TELERINGEN SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-17 fjernes Navne: PBH 25.903 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-17 tilføjes Direktion: Anja Mitzie Bro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Vedtægter: 1998-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: PBH 25.903 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)